МГУ имени М.В. Ломоносова НИЛ спектроскопических методов анализа (Химический факультет) ведущий инженер с 2 сентября 2019 г.
Кафедра аналитической химии (Химический факультет) ведущий специалист с 2 сентября 2019 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра аналитической химии (Химический факультет) аспирант с 1 октября 2013 г. по 1 октября 2017 г.
Кафедра аналитической химии (Химический факультет) инженер 2 категории с 18 января 2016 г. по 30 марта 2019 г.
Всего: 12 статей, 16 тезисов докладов, 30 НИР, 4 курсовые работы, 3 преподавания курса, 16 докладов на конференциях, 1 награда.
Количество цитирований статей в журналах по данным
Web of Science: 37,
Scopus: 91
Соавторы: Волков Д.С., Проскурнин М.А., Перминова И.В., Рогова О.Б., Воликов А.Б., Ильин С.О., Мешков И.Б., Михеев И.В., Vanetsev A.S., Котельникова А.Д., Куличихин В.Г., Самарина Т.О., Самсонов И.С., Усольцева Л.О., Boryagina I.V., Fomina P.S., Gajtko O.M., Orlovskii Y.V., Vlasova E.A., Баранчиков А.Е., Власова Е.А., Грикина О.Е., Кабанова Е.Г., Карасев Н.М., Ковтун Д.М., Козлов Д.А., Кочиков И.В., Кузнецов В.Н., Ларионов К.С., Левин И.С., Левкина В.В., Макарова В.В., Милевский Н.А., Скворцова З.Н., Третьяков Ю.Д., Третьяков Ю.Д., Хайкин Л.С.